无锡威唐工业技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张锡亮 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-11-27至2024-12-05 | 85.75万 | 2584万 | 2021-12-06 |
钱光红 | 董事 | 初中 | 男 | 57 | 2015-11-27至2024-12-05 | 58.79万 | 1736万 | 2021-12-06 |
吉天生 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2021-12-06至2024-12-05 | 112.3万 | - | 2021-12-06 |
陈贇 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2021-12-06至2024-12-05 | 15.00万 | - | 2021-12-06 |
郑岳久 | 独立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2021-12-06至2024-12-05 | 15.00万 | - | 2021-12-06 |
赖兴华 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 41 | 2023-08-24至2024-12-05 | 70.26万 | - | 2023-08-24 |
潘格 | 监事 | 硕士 | 女 | 38 | 2022-10-17至2024-12-05 | 20.95万 | - | 2022-10-17 |
马佳璐 | 职工监事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-08-24至2024-12-05 | 16.18万 | - | 2023-08-24 |
张一峰 | 董事会秘书,副总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 42 | 2015-11-27至2024-12-05 | 98.36万 | - | 2021-12-06 |
朱毅佳 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-12-06至2024-12-05 | 98.06万 | 3000 | 2021-12-06 |
评论