浙江健力企业有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵健 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 61 | 2014-06-13至今 | - | 1.914亿 | 2014-10-31 |
刘建尔 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2014-06-13至今 | - | 300万 | 2014-10-31 |
何银潮 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2014-06-13至今 | 0.00 | 150万 | 2014-10-31 |
赵卡尔 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 39 | 2014-06-13至今 | - | 1560万 | 2014-10-31 |
王卫刚 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2014-06-13至今 | - | - | 2014-10-31 |
徐军 | 监事会主席 | 初中 | 男 | 62 | 2014-06-13至今 | - | - | 2014-10-31 |
汪道惠 | 监事 | 中专 | 男 | 42 | 2014-06-13至今 | - | 1950万 | 2014-10-31 |
余建国 | 职工监事 | 中专 | 男 | 64 | 2014-06-13至今 | - | - | 2014-10-31 |
王京伟 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 52 | 2015-11-11至今 | - | - | 2015-11-12 |
评论