启明星辰信息技术集团股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏冰 | 董事长,董事 | - | 女 | 57 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
严立 | 董事,联席董事长 | 硕士 | 男 | 56 | 2008-01-25至2027-05-05 | 60.98万 | 4741万 | 2024-05-07 |
王佳 | 董事,总经理 | - | 女 | 55 | 2008-01-25至2027-05-05 | 67.17万 | 2.183亿 | 2024-05-07 |
陈昌文 | 董事,副总经理 | - | 男 | 46 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
王志勇 | 董事,财务负责人 | - | 男 | 40 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
贾琦 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
胡一闻 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
王峰娟 | 独立董事 | 博士 | 女 | 55 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
张国华 | 独立董事 | - | 男 | 53 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
李昕 | 监事会主席 | - | 女 | 42 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
王海莹 | 监事 | 本科 | 女 | 55 | 2024-05-06至2027-05-05 | 55.65万 | - | 2024-05-07 |
杨战秋 | 职工监事 | - | 女 | 53 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
张媛 | 董事会秘书,副总经理 | - | 女 | 51 | 2022-05-12至2027-05-05 | 59.77万 | 28.53万 | 2024-05-07 |
潘宇东 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2024-05-06至2027-05-05 | - | - | 2024-05-07 |
评论