新疆中企宏邦节水(集团)股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石峰 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2021-02-25至2024-06-24 | - | - | 2021-06-29 |
李富清 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 53 | 2018-12-27至2024-06-24 | - | 1187万 | 2021-06-29 |
陈寒博 | 董事 | 硕士 | 女 | 39 | 2015-08-12至2024-06-24 | 0.00 | - | 2021-06-29 |
罗罡 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2019-06-26至2024-06-24 | 0.00 | - | 2021-06-29 |
伍桂华 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2021-06-25至2024-06-24 | - | - | 2021-06-29 |
李先芳 | 监事会主席 | 初中 | 男 | 49 | 2018-06-22至2024-06-24 | - | - | 2021-06-29 |
吴凯 | 监事 | 硕士 | 男 | 49 | 2017-08-03至2024-06-24 | 0.00 | - | 2021-06-29 |
张亮 | 监事 | 硕士 | 男 | 47 | 2015-08-14至2024-06-24 | 0.00 | - | 2021-06-29 |
张燕萍 | 财务总监 | 大专 | 女 | 39 | 2020-06-29至2024-06-24 | - | - | 2021-06-29 |
评论