广东华南疫苗股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭涛 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 59 | 2017-08-21至今 | - | - | 2018-01-25 |
黄秋娜 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 45 | 2018-06-27至今 | - | - | 2018-06-28 |
张晓雷 | 董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2017-08-21至今 | 0.00 | - | 2018-01-25 |
周荣 | 董事 | 博士 | 男 | 59 | 2017-08-21至今 | 0.00 | - | 2018-01-25 |
刘捷 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2017-08-21至今 | 0.00 | - | 2018-01-25 |
陈利国 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 47 | 2017-08-21至今 | 0.00 | - | 2018-01-25 |
刘春开 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2017-08-21至今 | 0.00 | - | 2018-01-25 |
许玉兰 | 职工监事 | 大专 | 女 | 42 | 2017-08-21至今 | - | - | 2018-01-25 |
许煜华 | 副总经理 | 博士 | 男 | 39 | 2020-04-29至今 | - | - | 2020-04-30 |
评论