天津市金石雨珠宝科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕春光 | 董事长,董事,总经理 | - | 男 | 50 | 2016-02-22至2025-10-11 | - | 2995万 | 2022-10-31 |
陆恩隆 | 董事,副总经理 | - | 男 | 46 | 2016-02-22至2025-10-11 | - | - | 2022-10-31 |
高航 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 37 | 2016-02-22至2025-10-11 | - | - | 2022-10-31 |
毕翠萍 | 董事 | 大专 | 女 | 48 | 2022-03-11至2025-10-11 | - | - | 2022-10-12 |
孙媛媛 | 董事 | 中专 | 女 | 51 | 2023-11-22至2025-10-11 | - | - | 2023-11-22 |
程璐 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 51 | 2024-01-12至2025-10-11 | - | - | 2024-01-12 |
卢侠 | 监事 | 大专 | 女 | 39 | 2019-12-18至2025-10-11 | - | - | 2022-10-12 |
张亚波 | 职工监事 | 高中 | 女 | 51 | 2024-04-10至2025-10-11 | - | - | 2024-04-11 |
赵树凤 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 43 | 2022-02-21至2025-10-11 | - | - | 2022-10-31 |
评论