运达能源科技集团股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高玲 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 56 | 2021-03-08至2026-02-27 | 253.0万 | 99.84万 | 2023-02-28 |
郭斌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2022-05-27至2026-02-27 | 8.000万 | - | 2023-02-28 |
冯晓 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 55 | 2022-05-27至2026-02-27 | 8.000万 | - | 2023-02-28 |
潘斌 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2022-05-27至2026-02-27 | 8.000万 | - | 2023-02-28 |
贝仁芳 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2021-03-24至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-02-28 |
凌强 | 董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2017-01-12至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-02-28 |
施坤如 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2020-01-16至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-02-28 |
陈棋 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2021-08-05至2026-02-27 | 321.7万 | 79.04万 | 2023-02-28 |
张荣三 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 59 | 2017-01-12至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-02-28 |
王鹏 | 监事 | 硕士 | 男 | 46 | 2017-01-12至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-02-28 |
潘东浩 | 职工监事 | 本科 | 男 | 52 | 2017-05-02至2026-02-27 | 54.14万 | 78万 | 2023-02-13 |
吴明霞 | 财务负责人,总会计师 | 本科 | 女 | 45 | 2019-12-09至2026-02-27 | 170.6万 | 52万 | 2023-02-28 |
程晨光 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2021-07-19至2026-02-27 | 234.5万 | 31.22万 | 2023-02-28 |
魏敏 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2024-03-19至2026-02-27 | 7.880万 | 18.6万 | 2024-03-19 |
陈坚钢 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2022-11-18至2026-02-27 | 86.78万 | 31.2万 | 2023-02-28 |
孙惠民 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2024-05-24至2026-02-27 | - | - | 2024-05-25 |
评论