中闽能源股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭政 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 35 | 2023-12-04至2025-11-14 | 66.12万 | - | 2023-12-05 |
张骏 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2013-08-30至2025-11-14 | 56.51万 | - | 2022-11-16 |
许萍 | 独立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2022-07-20至2025-11-14 | 6.000万 | - | 2022-11-16 |
温步瀛 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2019-10-30至2025-11-14 | 6.000万 | - | 2022-11-16 |
吴明 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2023-06-12至2025-11-14 | 0.00 | - | 2023-06-13 |
张天敏 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2021-09-02至2025-11-14 | 61.93万 | - | 2022-11-16 |
唐晖 | 董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-11-15至2025-11-14 | 0.00 | 7500 | 2022-11-16 |
杨艳 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2022-11-15至2025-11-14 | 0.00 | - | 2022-11-16 |
林联青 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-11-15至2025-11-14 | 6.000万 | - | 2022-11-16 |
游莉 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 45 | 2023-06-12至2025-11-14 | 40.76万 | - | 2023-06-13 |
梁滨 | 监事 | 硕士 | 女 | 52 | 2019-05-10至2025-11-14 | 50.86万 | - | 2022-11-16 |
林健 | 职工监事 | 本科 | 男 | 52 | 2021-08-19至2025-11-14 | 44.53万 | - | 2022-11-16 |
柳上莺 | 财务总监 | 本科 | 女 | 44 | 2023-06-12至2025-11-14 | 18.04万 | - | 2023-06-13 |
鄢波 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2016-08-30至2025-11-14 | 61.12万 | 2.06万 | 2022-11-16 |
林滨牧 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2015-06-09至2025-11-14 | 61.12万 | - | 2022-11-16 |
纪志国 | 董事会秘书,首席合规官 | 硕士 | 男 | 40 | 2022-11-15至2025-11-14 | 47.20万 | - | 2023-12-20 |
评论