山东山大电力技术股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张波 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-09-27至2025-09-26 | 77.83万 | 742.8万 | 2023-06-28 |
丁磊 | 副董事长,董事,副总经理,财务负责人 | 硕士 | 男 | 59 | 2017-07-04至2025-09-26 | 69.84万 | 723.6万 | 2023-06-28 |
李欣唐 | 董事,董事会秘书,副总经理,安全总监 | 本科 | 男 | 61 | 2022-09-27至2025-09-26 | 72.26万 | 607.7万 | 2023-06-28 |
王帅 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2021-03-01至2025-09-26 | - | - | 2023-06-28 |
张新慧 | 独立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2021-03-01至2025-09-26 | 8.000万 | - | 2023-06-28 |
曹庆华 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2021-03-01至2025-09-26 | 8.000万 | - | 2023-06-28 |
孙守遐 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 59 | 2021-03-01至2025-09-26 | 8.000万 | - | 2023-06-28 |
裴林 | 董事 | 本科 | 男 | 66 | 2022-09-27至2025-09-26 | 66.23万 | 597.9万 | 2023-06-28 |
刘英亮 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2017-07-04至2025-09-26 | 83.85万 | 603.8万 | 2023-06-28 |
王中 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 59 | 2022-09-27至2025-09-26 | 57.14万 | 100.8万 | 2023-06-28 |
齐曙光 | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-09-27至2025-09-26 | 48.96万 | 15万 | 2023-06-28 |
杜涛 | 职工监事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-09-27至2025-09-26 | 44.37万 | 15万 | 2023-06-28 |
王剑 | 销售总监 | 硕士 | 男 | 52 | 2022-09-27至2025-09-26 | 53.68万 | 15万 | 2023-06-28 |
评论