北京海唐新媒文化科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段志敏 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2015-06-26 至 2024-07-01 | - | 1800万 | 2021-07-05 |
陈良 | 董事 | - | 男 | 38 | 2023-11-14 至 2024-07-01 | - | - | 2023-11-15 |
窦铮 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 36 | 2018-06-27 至 2024-07-01 | - | 1.945万 | 2021-07-05 |
陈敏 | 董事,副总经理,财务负责人 | 硕士 | 女 | 49 | 2015-06-26 至 2024-07-01 | - | 52.52万 | 2022-03-09 |
王珺 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2023-11-14 至 2024-07-01 | - | - | 2023-11-15 |
徐世华 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 33 | 2021-07-05 至 2024-07-01 | - | - | 2021-07-05 |
郭颜红 | 职工监事 | 本科 | 女 | 35 | 2022-07-27 至 2024-07-01 | - | - | 2022-07-27 |
苏士琪 | 职工监事 | 本科 | 女 | 39 | 2023-10-26 至 2024-07-01 | - | - | 2023-10-27 |
评论