杭州炬华科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨光 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2023-01-05至2026-01-04 | 96.09万 | 1345万 | 2023-01-06 |
丁嘉禾 | 副董事长,董事,副总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 30 | 2023-01-05至2026-01-04 | 52.57万 | - | 2023-01-06 |
戴晓华 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2020-01-06至2026-01-04 | 59.64万 | - | 2023-01-06 |
王溅 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2017-01-20至2026-01-04 | 84.58万 | 2.925万 | 2023-01-06 |
吴丽云 | 董事 | 本科 | 女 | 37 | 2020-01-06至2026-01-04 | 30.77万 | - | 2023-01-06 |
郭峻峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2020-11-10至2026-01-04 | 5.000万 | - | 2023-01-06 |
刘晓松 | 独立董事 | 本科 | 男 | 51 | 2020-11-10至2026-01-04 | 5.000万 | - | 2023-01-06 |
高宜华 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-01-05至2026-01-04 | 47.30万 | 214.4万 | 2023-01-06 |
陈波 | 独立董事 | 本科 | 男 | 65 | 2023-01-05至2026-01-04 | 5.000万 | - | 2023-01-06 |
丁国茂 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-01-05至2026-01-04 | 44.82万 | - | 2023-01-06 |
郭昊阳 | 监事 | 硕士 | 女 | 28 | 2023-09-13至2026-01-04 | 32.24万 | - | 2023-09-14 |
陈飞虎 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-01-06至2026-01-04 | 48.22万 | - | 2023-01-06 |
柳美珍 | 副总经理 | 本科 | 女 | 41 | 2023-01-05至2026-01-04 | 45.75万 | - | 2023-01-06 |
包俊明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2020-01-06至2026-01-04 | 40.74万 | 253.1万 | 2023-01-06 |
马小辉 | 副总经理 | 博士 | 男 | 51 | 2023-01-05至2026-01-04 | 67.22万 | 1.5万 | 2023-01-06 |
评论
杭州利华科技有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;非居住房地产租赁;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
杭州利华科技有限公司
0
杭州学华科技有限公司
成立于2020-06-29,注册资本为100万人民币,法定代表人为吴雪峰,经营状态为存续,工商注册号为330108000620194,注册地址为浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街519号4-337,
杭州学华科技有限公司
0