广西森合高新科技股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阙山东 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2015-04-15至今 | 68.60万 | 2398万 | 2022-05-19 |
刘新 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2015-04-15至今 | 68.60万 | 2398万 | 2022-05-19 |
阙潇丰 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2015-04-15至今 | 35.35万 | 86.7万 | 2022-05-19 |
李宜三 | 董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2019-12-01至今 | 134.3万 | - | 2022-05-19 |
徐全华 | 独立董事 | 博士 | 女 | 48 | 2019-10-01至今 | 5.000万 | - | 2022-05-19 |
刘玉雷 | 独立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2019-10-01至今 | 19.57万 | - | 2022-05-19 |
陈珲 | 独立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2021-01-01至今 | 5.000万 | - | 2022-05-19 |
马瑶 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 36 | 2018-04-16至今 | 5.000万 | 24万 | 2022-05-19 |
黄静 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 39 | 2015-04-15至今 | 182.5万 | 4.8万 | 2022-05-19 |
许文兵 | 监事 | 大专 | 男 | 42 | 2015-04-15至今 | 30.97万 | 64.4万 | 2022-05-19 |
苏东 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2015-04-15至今 | 54.13万 | 12万 | 2022-05-19 |
欧阳践 | 财务总监 | 大专 | 男 | 50 | 2021-10-18至今 | 12.11万 | - | 2022-05-19 |
夏国春 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2018-06-27至今 | 38.99万 | 72万 | 2022-05-19 |
评论
广西森合高新科技股份有限公司
广西森合高新科技股份有限公司(曾用名:广西森合化工有限公司),成立于2011年,位于广西壮族自治区南宁市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本8539.2万人民币,超过了99%的广西壮族
广西森合高新科技股份有限公司
0
广西三原高新科技有限公司
汽车电控系统设备及故障分析、诊断软件、汽车检测维修行业网络软件开发、生产、销售和服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商
广西三原高新科技有限公司
0
广东鼎新高新科技股份有限公司
广东鼎新高新科技股份有限公司(曾用名:广东鼎新高新科技材料有限公司),成立于2011年,位于广东省惠州市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本6101.2876万人民币,超过了99%的广东省同行
广东鼎新高新科技股份有限公司
0
慧科高新科技股份有限公司
PVC无尘环保稀土复合高效稳定剂生产、销售;化工产品(易制毒、监控化学品、危险化学品除外)、塑料制品(一次性发泡塑料制品与农膜除外)销售;货物进出口;房屋租赁;枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、嗜酸乳杆菌、
慧科高新科技股份有限公司
0
广东风华高新科技股份有限公司
发展历程
1984年 6月,风华电子厂成立,以装配收录机为当时的主营业务。
1994年 3月,以广东肇庆风华电子厂为主体成立广东风华高新科技股份有限公司。
1996年 11月8日,国务院副总理吴邦国同志,国家经贸委副主任张吾乐同志,电子部副部长张今强同志视察风华。吴邦国副总理为风华题词“
广东风华高新科技股份有限公司
0