苏州革新百集传媒科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王磊 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2016-03-20至今 | - | 585.4万 | 2019-04-19 |
唐志华 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2016-03-20至今 | - | 329.7万 | 2019-03-27 |
宋霆 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2016-03-20至今 | - | 100 | 2019-03-27 |
张亮 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2019-03-26至今 | 0.00 | - | 2019-03-27 |
张微 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2019-03-26至今 | - | 126万 | 2019-03-27 |
朱建春 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 46 | 2016-03-20至今 | - | 355.1万 | 2019-04-19 |
张红良 | 监事 | 大专 | 女 | 42 | 2019-03-26至今 | - | - | 2019-03-27 |
王婕瑜 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 38 | 2017-09-22至今 | - | 100 | 2019-03-11 |
徐婷 | 财务总监 | 大专 | 女 | 42 | 2016-03-20至今 | - | 100 | 2019-04-19 |
邵雨田 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 39 | 2016-03-20至今 | - | 33.41万 | 2019-04-19 |
评论
苏州革新百集传媒科技股份有限公司
苏州革新百集传媒科技股份有限公司(曾用名:苏州革新百集传媒有限公司),成立于2004年,革新百集成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2417.007万人民币
苏州革新百集传媒科技股份有限公司
0
上海百集科技集团有限公司
一般项目:鞋制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服装制造;皮革制品制造;特种劳动防护用品生产;劳动保护用品生产;塑料制品制造;安防设备制造;特种劳动防护用品销售;劳动保护
上海百集科技集团有限公司
0
苏州广电传媒集团有限公司
投资与投资管理、电视广播节目制作与交易、数字电影、网剧制作、广告业务、数字新媒体信息服务、大型演艺活动组织服务、会展服务、物业管理、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、提供电子商务服务、场地及房屋租
苏州广电传媒集团有限公司
0
苏州大拇指传媒科技有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网应用服务;企业形象策划;平面设计;专业设计服务;工业设计服务;图文设计制作;广告设计、代理
苏州大拇指传媒科技有限公司
0
苏州中信科技股份有限公司
苏州中信科技股份有限公司(曾用名:吴江市中信科技有限公司),成立于2002年,位于江苏省苏州市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本1333.3333万人民币,超过了8
苏州中信科技股份有限公司
0