贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周顺豪 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 52 | 2017-04-06至今 | - | - | 2022-12-30 |
熊昕 | 董事 | 本科 | 男 | 32 | 2023-09-01至今 | - | - | 2023-09-05 |
李凯 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-07-12至今 | - | - | 2022-07-14 |
雷帆 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-07-12至今 | - | - | 2022-07-14 |
曾毅 | 董事 | - | 男 | 47 | 2018-11-23至今 | 0.00 | - | 2021-05-21 |
彭倩倩 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 37 | 2022-07-12至今 | - | - | 2022-07-14 |
王佩怡 | 监事 | 本科 | 女 | 30 | 2022-07-12至今 | - | - | 2022-07-14 |
田俊 | 职工监事 | 大专 | 男 | 33 | 2021-05-19至2027-05-28 | - | - | 2024-05-14 |
张光达 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 46 | 2020-06-03至今 | - | - | 2021-05-21 |
席波 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2021-05-19至今 | - | - | 2021-05-21 |
王立峰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2024-04-25至今 | - | - | 2024-04-26 |
乐永华 | 副总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2022-06-24至今 | - | - | 2022-06-27 |
评论
贵州东华工程股份有限公司
统一社会信用代码91520000429200064E法定代表人张超注册资本5000万人民币成立日期2008-07-24企业类型其他股份有限公司(非上市)人员规模100-499人登记状态存续工商注册号5
贵州东华工程股份有限公司
0
贵州兴宙爆破工程有限公司
统一社会信用代码915205006927095033法定代表人杨兵注册资本1000万人民币成立日期2009-08-11企业类型其他有限责任公司登记状态存续工商注册号520103000309855营业期
贵州兴宙爆破工程有限公司
0
贵州景春园林股份有限公司
贵州景春园林股份有限公司(曾用名:贵州景春花卉工程有限责任公司),成立于2003年,遵义道桥建设集团成员,位于贵州省遵义市,是一家以从事公共设施管理业为主的企业。企业注册资本2175万人民币,超过了8
贵州景春园林股份有限公司
0
北京兴艺隆装饰工程有限公司
专业承包、劳务分包、施工总承包;房地产开发;建设工程项目管理;工程设计;租赁建筑工程机械、建筑工程设备;电脑图文设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;技术开发、咨询、服务、转让、推广;销售五
北京兴艺隆装饰工程有限公司
0
安徽日艺兴装饰工程有限公司
建筑、室内外装饰装修工程设计及施工、消防报警系统,防盗监控系统安装、小区智能化施工、防水工程、庭院美化、园林设计、金属门窗安装、建筑清洁服务、物业管理。建筑装饰材料销售、五金交电、金属材料、化工产品(
安徽日艺兴装饰工程有限公司
0