国新文化控股股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王志学 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-09-15 至 今 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
黄洁蔚 | 副董事长,董事 | 本科 | 女 | 45 | 2023-09-15 至 今 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
夏英元 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2019-05-17 至 今 | 85.34万 | - | 2021-03-24 |
江伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2023-06-08 至 今 | 6.480万 | - | 2023-06-09 |
姚世娴 | 董事 | 本科 | 女 | 58 | 2018-02-27 至 今 | 0.00 | 1544万 | 2021-03-24 |
黄生 | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2018-02-27 至 今 | 11.37万 | - | 2021-03-24 |
杨玉兰 | 董事,总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 49 | 2023-05-22 至 今 | 93.67万 | - | 2023-05-23 |
许大志 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2021-03-23 至 今 | 12.27万 | - | 2021-03-24 |
王博 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-05-19 至 今 | 0.00 | - | 2022-05-20 |
覃春平 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 46 | 2023-05-22 至 今 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
郑静 | 监事 | 硕士 | 女 | 42 | 2021-03-23 至 今 | 0.00 | - | 2021-03-24 |
钱梦雅 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 32 | 2019-08-30 至 今 | 27.60万 | - | 2021-03-02 |
刘登华 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 50 | 2020-02-21 至 今 | 74.62万 | - | 2021-03-24 |
评论