成都思科瑞微电子股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张亚 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-06-12 至 2026-06-27 | 0.00 | - | 2023-06-29 |
马卫东 | 董事,总经理 | 博士 | 男 | 56 | 2020-06-12 至 2026-06-27 | 60.00万 | - | 2023-06-29 |
曹小东 | 董事 | 大专 | 男 | 51 | 2020-06-12 至 2026-06-27 | 0.00 | - | 2023-06-29 |
林干 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2020-06-12 至 2026-06-27 | 10.80万 | - | 2023-06-29 |
徐锐敏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2020-06-12 至 2026-06-27 | 10.80万 | - | 2023-06-29 |
杨记军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2020-06-12 至 2026-06-27 | 10.80万 | - | 2023-06-29 |
王萃东 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2023-06-28 至 2026-06-27 | 59.72万 | - | 2023-06-29 |
施明明 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 46 | 2020-06-12 至 2026-06-27 | 32.38万 | - | 2023-06-29 |
吴兵 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2024-05-24 至 2026-06-27 | - | - | 2024-05-25 |
马仪 | 监事 | 本科 | 女 | 25 | 2023-06-28 至 2024-05-24 | 6.570万 | - | 2024-05-25 |
白燕 | 职工监事 | 大专 | 女 | 27 | 2023-02-05 至 2026-06-27 | 8.340万 | - | 2023-06-29 |
李雅冰 | 财务总监 | 本科 | 女 | 38 | 2023-06-28 至 2026-06-27 | 27.26万 | - | 2023-06-29 |
杜秋平 | 副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2016-04-01 至 2026-06-27 | 47.10万 | - | 2023-06-29 |
舒晓辉 | 副总经理 | 高中 | 男 | 47 | 2015-05-01 至 2026-06-27 | 51.70万 | - | 2023-06-29 |
吴常念 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 51 | 2019-12-01 至 2026-06-27 | 79.10万 | - | 2023-06-29 |
评论
瑞芯微电子股份有限公司
瑞芯微电子股份有限公司(曾用名:福州瑞芯微电子股份有限公司),成立于2001年,位于福建省福州市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本41792.8万人民币,实缴资本22428万人
瑞芯微电子股份有限公司
0
成都启臣微电子股份有限公司
成都启臣微电子股份有限公司(曾用名:成都启臣微电子有限公司),成立于2010年,位于四川省成都市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本1250万人民币,超过了75%的四
成都启臣微电子股份有限公司
0
珠海科瑞思科技股份有限公司
珠海科瑞思科技股份有限公司(曾用名:珠海市科瑞思机械科技有限公司),成立于2005年,博杰股份成员,位于广东省珠海市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本5525万人民币,超过了98%的
珠海科瑞思科技股份有限公司
0
陕西泽瑞微电子股份有限公司
陕西泽瑞微电子股份有限公司,成立于2005年,位于陕西省西安市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本1100万人民币,超过了93%的陕西省同行,实缴资本1100万人民币。
陕西泽瑞微电子股份有限公司
0
成都瑞联电气股份有限公司
设计、制造、销售电力设备、工业和民用电器、电子元器件及相关产品,模具、工装及非标专用设备;设计、开发、销售计算机软硬件及相关产品;企业管理及技术咨询服务;经营进出口贸易业务;经营进料加工和“三来一补”
成都瑞联电气股份有限公司
0