华凯易佰科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周新华 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2014-03-28至今 | 152.7万 | 2316万 | 2021-08-13 |
胡范金 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-08-30至今 | 54.00万 | - | 2021-08-30 |
钟水东 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-05-15至今 | 6.350万 | - | 2023-05-15 |
王安祺 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 46 | 2014-03-28至今 | 102.7万 | 56.25万 | 2021-08-13 |
贺日新 | 董事,财务总监 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-08-12至今 | 138.0万 | - | 2021-08-13 |
庄俊超 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2021-08-12至今 | 52.00万 | - | 2021-08-13 |
刘俊杰 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-08-12至今 | 60.00万 | - | 2021-08-13 |
张学礼 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2021-08-12至今 | 10.00万 | - | 2021-08-13 |
蔡四平 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2021-08-12至今 | 10.00万 | - | 2021-08-13 |
王芳 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 53 | 2021-08-12至今 | 58.73万 | 10.9万 | 2021-08-13 |
刘铁 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-08-12至今 | 30.72万 | - | 2021-08-13 |
耿立鹏 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 37 | 2024-01-25至今 | - | - | 2024-01-25 |
评论