广西梧州中恒集团股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨金海 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2023-09-27至2026-09-26 | 0.00 | - | 2023-09-29 |
倪依东 | 副董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 53 | 2022-10-28至2026-09-26 | 144.1万 | 67万 | 2023-09-29 |
王海润 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2022-11-14至2026-09-26 | 0.00 | - | 2023-09-28 |
徐诗玥 | 董事 | 硕士 | 女 | 38 | 2022-11-14至2026-09-26 | 0.00 | - | 2023-09-28 |
陈虎 | 董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2023-09-27至2026-09-26 | 0.00 | - | 2023-09-28 |
龚行楚 | 独立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2023-09-27至2026-09-26 | 4.000万 | - | 2023-09-28 |
陈道峰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-09-27至2026-09-26 | 4.000万 | - | 2023-09-28 |
李俊华 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2019-07-29至2026-09-26 | 12.00万 | - | 2023-09-28 |
刘明亮 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 73 | 2006-12-30至2026-09-26 | 98.04万 | - | 2023-09-29 |
王剑 | 监事 | 硕士 | 女 | 42 | 2024-01-29至2026-09-26 | 0.00 | - | 2024-01-30 |
梁键 | 职工监事 | 本科 | 男 | 55 | 2023-03-28至2026-09-26 | 26.84万 | 20.1万 | 2024-01-30 |
戈辉 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-09-27至2026-09-26 | 21.75万 | - | 2023-09-29 |
肖淋 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2022-10-18至2026-09-26 | 112.6万 | 53.6万 | 2023-09-29 |
王天骄 | 副总经理 | 本科 | 男 | 35 | 2024-04-29至2026-09-26 | - | - | 2024-04-30 |
陈明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2009-01-06至2026-09-26 | 155.4万 | 81.92万 | 2023-09-29 |
彭伟民 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2009-12-30至2026-09-26 | 153.1万 | 81.41万 | 2023-09-29 |
王祥勇 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-09-29至2026-09-26 | 101.8万 | 53.6万 | 2023-09-29 |
评论