鞍钢股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王军 | 董事长,执行董事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-09-22至2025-05-25 | 24.09万 | - | 2023-09-23 |
汪建华 | 独立非执行董事 | 本科 | 男 | 52 | 2019-05-28至2025-05-25 | 12.00万 | - | 2022-05-27 |
冯长利 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 61 | 2018-06-05至2025-05-25 | 12.00万 | - | 2022-05-27 |
王旺林 | 独立非执行董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-03-16至2025-05-25 | 12.00万 | - | 2022-05-27 |
王保军 | 执行董事,董事会秘书,副总经理,总会计师 | 硕士 | 男 | 57 | 2021-05-07至2025-05-25 | 61.24万 | 17.79万 | 2023-03-31 |
朱克实 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-11-30至2025-05-25 | 12.00万 | - | 2022-05-27 |
张红军 | 执行董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-03-22至2025-05-25 | 114.4万 | 13.2万 | 2023-03-23 |
曹宇辉 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2023-03-22至2025-05-25 | - | - | 2023-03-23 |
刘明 | 监事 | 硕士 | 男 | 51 | 2021-11-26至2025-05-25 | - | - | 2022-05-27 |
郭放 | 职工监事 | 本科 | 男 | 55 | 2023-08-25至2025-05-25 | 11.37万 | - | 2023-08-26 |
张华 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-08-28至2025-05-25 | 13.67万 | - | 2023-08-29 |
孟劲松 | 副总经理 | 博士 | 男 | 55 | 2016-03-30至今 | 118.4万 | 30.15万 | 2016-03-31 |
何天庆 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2024-04-29至2025-05-25 | - | - | 2024-04-30 |
邓强 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2024-04-29至2025-05-25 | - | - | 2024-04-30 |
周东洲 | 联席公司秘书 | 硕士 | 男 | 66 | 2021-11-30至今 | - | - | 2021-12-01 |
评论
鞍钢小区
物业公司暂无开发商暂无小区地址辽宁省/鞍山市/铁东区/和平街道/和平路39号物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间暂无产权年限其它总户数暂无总建面积暂无容积率暂无绿化率暂无建筑类型多层所属商圈鞍钢
鞍钢小区
0
鞍钢田园
物业公司业主自管开发商鞍钢房地产开发集团有限公司小区地址辽宁省/鞍山市/立山区/立山街道/园林大道583号物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间1990年产权年限70年总户数1716户总建面积暂无
鞍钢田园
0
鞍钢花园
物业公司业主自管开发商鞍钢房地产开发集团有限公司小区地址辽宁省/鞍山市/铁东区/青年街物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间1992年产权年限70年总户数464户总建面积暂无容积率暂无绿化率暂无建
鞍钢花园
0
鞍钢新城
物业公司暂无开发商暂无小区地址辽宁省/鞍山市/立山区/立山街道/莘华路,近龙家街物业类型公寓住宅权属类别商品房住宅竣工时间暂无产权年限其它总户数暂无总建面积暂无容积率暂无绿化率暂无建筑类型多层|高层所
鞍钢新城
0