双良节能系统股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缪文彬 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2017-08-24至2025-09-13 | 0.00 | - | 2022-09-20 |
缪志强 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2017-08-24至2025-09-13 | 0.00 | - | 2022-09-20 |
沈鸿烈 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2022-01-26至2025-09-13 | 12.39万 | - | 2022-09-15 |
刘正宇 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2014-03-27至2025-09-13 | 101.0万 | 18万 | 2022-09-20 |
孙玉麟 | 董事 | 博士 | 男 | 68 | 2019-08-26至2025-09-13 | 12.39万 | - | 2022-09-15 |
樊高定 | 独立董事 | 本科 | 男 | 75 | 2019-08-26至2025-09-13 | 12.39万 | 12.47万 | 2022-09-15 |
张伟华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 40 | 2021-08-27至2025-09-13 | 12.39万 | - | 2022-09-15 |
王法根 | 董事 | - | 男 | 45 | 2023-09-12至2025-09-13 | 458.6万 | - | 2023-09-13 |
马培林 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 58 | 2015-08-20至2025-09-13 | 0.00 | - | 2022-09-20 |
陈振 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-09-14至2025-09-13 | 0.00 | - | 2022-09-15 |
王力杰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 36 | 2019-08-07至2025-09-13 | 212.9万 | - | 2022-09-15 |
马学军 | 财务总监 | 大专 | 男 | 58 | 2019-08-27至2025-09-13 | 84.40万 | 14万 | 2022-09-20 |
吴刚 | 副总经理 | - | 男 | 51 | 2019-08-27至2025-09-13 | 120.0万 | - | 2022-09-20 |
杨力康 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 33 | 2024-04-03至2025-09-13 | 27.15万 | - | 2024-04-04 |
评论
双良节能
始于1982年,双良集团旗下上市公司,致力于为航天、电力、核能、石油、冶金、化工、纺织等工业领域以及酒店、商场、写字楼、交通设施等民用领域量身定做集安全可靠、节能环保与经济效益为一体的溴化锂节能系统解
双良节能
0
江苏双良节能投资有限公司
统一社会信用代码91320281323961172D法定代表人刘正宇注册资本70000万人民币成立日期2014-12-10企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号320
江苏双良节能投资有限公司
0
江苏双良节能环保工程技术有限公司
统一社会信用代码91320281751440103W法定代表人刘正宇注册资本5000万人民币成立日期2003-07-03企业类型有限责任公司人员规模20-99人登记状态存续工商注册号320281000
江苏双良节能环保工程技术有限公司
0
双良焊割
常州市双良焊割设备有限公司位于美丽富饶的长三角腹地——江苏常州。企业由多方出资组建而成,汇聚了一大批焊割行业人才,誓为打造焊割业品牌。公司将以“客户至上、诚信为本”服务为宗旨,发扬“知恩报德、知无不为
双良焊割
0
双良环境
江苏双良环境科技有限公司是高新技术企业、江苏省民营科技企业、中国环境科学学会理事单位、中华环保联合会理事会单位、上海水资源保护基金会理事单位等。公司拥有市级石墨烯光催化工程应用技术研究中心、市政公用工
双良环境
0