山东洪涛艺创科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈学钦 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 66 | 2016-03-07至2025-03-17 | - | 1456万 | 2022-03-18 |
张继革 | 董事,副总经理 | 小学 | 男 | 58 | 2024-04-27至2025-03-17 | - | - | 2024-04-29 |
王清亮 | 董事,财务负责人 | 大专 | 男 | 54 | 2023-08-25至2025-03-17 | - | - | 2023-08-25 |
陈毓华 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2016-03-07至2025-03-17 | - | 416.2万 | 2023-05-31 |
杨小红 | 董事 | 高中 | 女 | 63 | 2016-03-07至2025-03-17 | 0.00 | 57.2万 | 2022-03-18 |
刘锦瑞 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 39 | 2019-02-21至2025-03-17 | - | - | 2022-03-18 |
刘同苟 | 监事 | 初中 | 男 | 51 | 2024-04-27至2025-03-17 | - | - | 2024-04-29 |
王强 | 职工监事 | 高中 | 男 | 40 | 2016-03-05至2025-03-17 | - | - | 2022-03-03 |
俞建华 | 副总经理 | 高中 | 男 | 54 | 2016-03-07至2025-03-17 | - | - | 2022-03-18 |
评论