联化科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王萍 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 女 | 48 | 2016-08-12至2025-09-20 | 170.8万 | - | 2022-09-22 |
彭寅生 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2017-06-07至2025-09-20 | 180.6万 | 388.6万 | 2022-09-22 |
何春 | 董事,高级副总裁 | 硕士 | 男 | 62 | 2020-06-29至2025-09-20 | 170.7万 | - | 2022-09-22 |
陈飞彪 | 董事会秘书,高级副总裁 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-04-23至2025-09-20 | 140.5万 | 83.48万 | 2022-09-22 |
樊小彬 | 董事,高级副总裁 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-08-10至2025-09-20 | 180.3万 | 128.4万 | 2023-08-11 |
ZhangYun | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2022-09-21至2025-09-20 | 12.00万 | - | 2022-09-22 |
俞寿云 | 独立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2019-09-25至2025-09-20 | 12.00万 | - | 2022-09-22 |
蒋萌 | 独立董事 | 本科 | 女 | 44 | 2019-09-25至2025-09-20 | 12.00万 | - | 2022-09-22 |
冯玉海 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 53 | 2020-03-09至2025-09-20 | 146.0万 | 39.4万 | 2022-09-22 |
余真颖 | 监事 | 本科 | 女 | 47 | 2017-06-28至2025-09-20 | 32.86万 | - | 2022-09-22 |
杨毓哲 | 职工监事 | 本科 | 女 | 38 | 2019-08-20至2025-09-20 | 65.46万 | - | 2022-08-26 |
薛云轩 | 财务总监 | 本科 | 男 | 38 | 2021-12-30至2025-09-20 | 85.29万 | - | 2022-09-22 |
评论
联化科技股份有限公司
联化科技股份有限公司(曾用名:浙江联化科技股份有限公司),成立于1998年,联化科技成员,位于浙江省台州市,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本92324.6256万人民币,超
联化科技股份有限公司
0
联化
大连联化化学有限公司成立于2004年,注册资本金6600万元人民币,坐落于大连市金州新区大孤山半岛化工园区。公司占地20000平方米,含研发办公楼、动力车间、仓库、污水处理站和两栋化工生产车间,建成建
联化
0
大连联化化学有限公司
系列手性化合物和偶联试剂等精细化学品的研制开发与生产;国内贸易;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部
大连联化化学有限公司
0
联化科技(上海)有限公司
统一社会信用代码91310115552925044K法定代表人王萍注册资本23180万人民币成立日期2010-03-26企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)人员规模20-99人登记状态存续工商注册
联化科技(上海)有限公司
0
联化科技(德州)有限公司
统一社会信用代码91371426167449635D法定代表人南从德注册资本152888万人民币成立日期1999-12-08企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)人员规模500-999人登
联化科技(德州)有限公司
0
台州市联化进出口有限公司
统一社会信用代码91331003719503434X法定代表人许明辉注册资本2000万人民币成立日期1999-11-01企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号331
台州市联化进出口有限公司
0