吉林利源精制股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许明哲 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 53 | 2022-06-16至2024-10-11 | 50.00万 | - | 2022-06-17 |
刘树茂 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 53 | 2022-08-25至2024-10-11 | 106.1万 | - | 2022-08-26 |
高云辉 | 董事 | 博士 | 男 | 52 | 2022-08-25至2024-10-11 | 0.00 | - | 2022-08-26 |
杜婕 | 独立董事 | 博士 | 女 | 69 | 2022-08-25至2024-10-11 | 8.000万 | - | 2022-08-26 |
江泽利 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2020-06-03至2024-10-11 | 8.000万 | - | 2021-10-13 |
吴吉林 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2020-04-10至2024-10-11 | 8.000万 | - | 2021-10-13 |
王占德 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 43 | 2022-12-12至2024-10-11 | 46.98万 | - | 2022-12-13 |
代有田 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2021-02-01至2024-10-11 | 8.000万 | - | 2021-10-13 |
董玉 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 50 | 2024-05-21至2024-10-11 | 50.12万 | - | 2024-05-22 |
徐黎 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 61 | 2022-08-29至2024-10-11 | 0.00 | - | 2022-08-30 |
魏孝巍 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2022-08-25至2024-10-11 | 32.49万 | - | 2022-08-26 |
王晓琳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-04-25至2024-10-11 | 20.73万 | - | 2023-04-27 |
评论