天津中物网络科技股份公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王金 | 董事长,董事,总经理,董事会秘书 | - | 女 | 44 | 2024-01-29至2026-06-12 | - | - | 2024-05-20 |
王峰 | 董事 | 中专 | 男 | 46 | 2017-02-20至2026-06-12 | - | 1829万 | 2023-06-15 |
刘建华 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2017-02-20至2026-06-12 | - | 1311万 | 2023-06-15 |
王玉香 | 董事 | 高中 | 女 | 43 | 2017-02-20至2026-06-12 | - | - | 2023-06-15 |
张维 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2019-05-15至2026-06-12 | - | 3万 | 2023-06-15 |
屈彩平 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 37 | 2017-02-20至2026-06-12 | - | 1.5万 | 2023-06-15 |
于静 | 监事 | 本科 | 女 | 41 | 2017-05-10至2026-06-12 | - | 3万 | 2023-06-15 |
陈顺芹 | 职工监事 | 中专 | 女 | 46 | 2019-04-29至2026-06-12 | - | 3万 | 2023-06-15 |
金明超 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 44 | 2022-10-18至2026-06-12 | - | - | 2023-06-15 |
评论
天津中物网络科技股份公司
计算机网络技术开发、软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;设计、制作、代理广告;网页设计、多媒体产品的设计(不含影视制作等限制项目);货物及技术进出口(法律法规限制进出口的除外);
天津中物网络科技股份公司
0
天津建设发展集团股份公司
天津建设发展集团股份公司(曾用名:天津建设发展集团有限公司),成立于2010年,位于天津市,是一家以从事土木工程建筑业为主的企业。企业注册资本21579.4749万人民币,并已于2024年完成了IPO
天津建设发展集团股份公司
0