淄博万佳物业服务股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘炳俊 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 64 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | 3586万 | 2023-01-16 |
张萍 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | 902.1万 | 2023-01-16 |
许凯 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | 22.23万 | 2023-01-16 |
伯婷 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | 52.09万 | 2023-01-16 |
宗慧宏 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | 22.23万 | 2023-01-16 |
肖伟 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 52 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | 169.1万 | 2023-01-16 |
王红生 | 监事 | 大专 | 男 | 45 | 2023-06-06至2025-06-28 | - | - | 2023-06-08 |
翟昱晴 | 职工监事 | 本科 | 女 | 38 | 2024-02-27至2025-06-28 | - | - | 2024-02-28 |
李雯雯 | 副总经理,财务负责人 | 本科 | 女 | 42 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | - | 2023-01-16 |
董加报 | 副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2024-02-23至2025-06-28 | - | - | 2024-02-26 |
张烨 | 副总经理 | 本科 | 男 | 29 | 2024-02-23至2025-06-28 | - | - | 2024-02-26 |
汪洋 | 副总经理 | 大专 | 男 | 41 | 2024-03-06至2025-06-28 | - | - | 2024-03-07 |
张泉 | 副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2022-06-29至2025-06-28 | - | - | 2023-01-16 |
孙波 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2024-02-01至2025-06-28 | - | - | 2024-02-02 |
杨海霞 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 41 | 2023-11-09至2025-06-28 | - | 14.93万 | 2023-11-13 |
评论