中山仲冠纸塑制品股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张学林 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2019-02-01至2025-05-12 | - | - | 2022-05-30 |
廖书妤 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 52 | 2019-02-01至2025-05-12 | - | - | 2022-05-30 |
杨琪虎 | 董事 | 高中 | 男 | 49 | 2019-02-01至2025-05-12 | - | - | 2022-05-16 |
陈光莲 | 董事 | 中专 | 女 | 45 | 2019-02-01至2025-05-12 | - | - | 2022-05-16 |
莫剑萍 | 董事,财务总监 | 中专 | 女 | 35 | 2023-05-18至2025-05-12 | - | - | 2023-05-19 |
林洁华 | 监事会主席 | 中专 | 女 | 35 | 2019-02-01至2025-05-12 | - | - | 2022-05-30 |
刘丽娜 | 监事 | 大专 | 女 | 41 | 2019-02-01至2025-05-12 | - | - | 2022-05-16 |
库美群 | 监事 | 高中 | 男 | 56 | 2019-02-01至2025-05-12 | - | - | 2022-05-16 |
评论