无锡诚优专用器材股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙艳军 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2015-12-13至2024-12-12 | - | 1050万 | 2021-12-14 |
孙艳民 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2015-12-13至2024-12-12 | - | 1050万 | 2021-12-14 |
姚春媚 | 董事,董事会秘书 | 高中 | 女 | 53 | 2015-12-13至2024-12-12 | - | - | 2021-12-14 |
孙艳丽 | 董事 | 高中 | 女 | 62 | 2015-12-13至2024-12-12 | - | 300万 | 2021-12-14 |
邓建兵 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 42 | 2021-12-13至2024-12-12 | - | 30万 | 2021-12-14 |
花义江 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 49 | 2015-12-13至2024-12-12 | 0.00 | 300万 | 2021-12-14 |
奚傲 | 监事 | 高中 | 男 | 50 | 2016-12-02至2024-12-12 | - | 13.2万 | 2021-12-14 |
龚庆松 | 职工监事 | 高中 | 男 | 48 | 2018-12-13至2024-12-12 | - | 8.1万 | 2021-12-14 |
评论