珠海雅莎生物科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱捷豪 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 52 | 2016-10-12至2025-09-08 | - | 1873万 | 2022-09-28 |
欧丽芳 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 40 | 2024-02-02至2025-09-08 | - | - | 2024-02-05 |
张尚欢 | 董事 | 初中 | 男 | 61 | 2016-10-12至2025-09-08 | - | 1110万 | 2022-09-09 |
钱思 | 董事 | - | - | - | 2022-09-09至2025-09-08 | - | - | 2022-09-09 |
赖苑珍 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 40 | 2024-02-02至2025-09-08 | - | - | 2024-02-05 |
唐瞻业 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 39 | 2023-12-04至2025-09-08 | - | - | 2023-12-05 |
鲁忆 | 监事 | 本科 | 女 | 42 | 2021-02-22至2025-09-08 | - | - | 2022-09-09 |
姜维 | 职工监事 | 大专 | 女 | 41 | 2024-03-04至2025-09-08 | - | - | 2024-03-06 |
刘振 | 副总经理 | 本科 | 女 | 35 | 2016-10-12至2025-09-08 | - | - | 2022-09-28 |
曹冰 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 42 | 2016-10-12至2025-09-08 | - | - | 2024-02-05 |
评论