扬州亚星客车股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡海华 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-09-27至2024-07-08 | - | - | 2023-09-28 |
翟正坤 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2022-10-14至2024-07-08 | 21.69万 | - | 2022-12-01 |
张锡强 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2024-02-05至2024-07-08 | - | - | 2024-02-06 |
徐高彦 | 独立董事 | 博士 | 女 | 41 | 2024-03-29至2024-07-08 | 0.00 | - | 2024-03-30 |
赵毅红 | 独立董事 | 博士 | 女 | 56 | 2021-07-09至2024-07-08 | 6.000万 | - | 2021-07-10 |
温德成 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2021-07-09至2024-07-08 | 6.000万 | - | 2021-07-10 |
吴永松 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2015-06-26至2024-07-08 | 23.70万 | - | 2023-07-08 |
丁迎东 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2022-06-23至2024-07-08 | - | - | 2022-06-24 |
田亮 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2022-10-14至2024-07-08 | 24.50万 | - | 2022-12-01 |
宋磊 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 42 | 2022-09-23至2024-07-08 | - | - | 2022-09-24 |
王平 | 监事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-09-23至2024-07-08 | - | - | 2022-09-24 |
沈虎臣 | 职工监事 | 本科 | 男 | 50 | 2021-07-07至2024-07-08 | 25.58万 | - | 2021-07-08 |
王秀菊 | 财务总监 | 硕士 | 女 | 44 | 2022-09-07至2024-07-08 | 21.68万 | - | 2022-09-08 |
王传甫 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2022-10-14至2024-07-08 | 26.50万 | - | 2022-10-15 |
胡军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2018-11-29至2024-07-08 | 21.69万 | - | 2021-07-10 |
盛卫宁 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-08-11至2024-07-08 | 25.59万 | - | 2022-08-12 |
评论