三未信安科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张岳公 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 57 | 2019-01-01至2026-10-12 | 111.9万 | 2369万 | 2024-04-26 |
高志权 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-10-15至2026-10-12 | 101.1万 | - | 2023-10-14 |
张宇红 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 54 | 2020-10-15至2026-10-12 | 108.4万 | - | 2023-10-14 |
肖晗彬 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2019-01-01至2026-10-12 | - | - | 2023-10-14 |
黄国强 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2020-10-15至2026-10-12 | - | - | 2023-10-14 |
范希骏 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-10-15至2026-10-12 | 33.07万 | - | 2023-10-14 |
林璟锵 | 独立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2020-10-15至2026-10-12 | 10.00万 | - | 2023-10-14 |
罗新华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-10-15至2026-10-12 | 10.00万 | - | 2023-10-14 |
赵欣艳 | 独立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2023-10-13至2026-10-12 | 10.00万 | - | 2023-10-14 |
徐新锋 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 41 | 2023-10-13至2026-10-12 | 70.10万 | 429.9万 | 2023-10-14 |
何世平 | 监事 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-03-30至2026-10-12 | - | - | 2023-10-14 |
许永欣 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-10-13至2026-10-12 | 98.05万 | 704 | 2023-09-28 |
焦友明 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 44 | 2019-11-01至2026-10-12 | 80.02万 | 5.18万 | 2023-10-14 |
白连涛 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 39 | 2020-09-01至2026-10-12 | 112.1万 | - | 2023-10-14 |
刘会议 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 35 | 2023-02-07至2026-10-12 | 129.5万 | - | 2023-10-14 |
评论