南通百正电子新材料股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐明强 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2014-03-20至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
徐培畅 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2020-05-28至2026-07-27 | - | 639万 | 2023-07-28 |
陈文亮 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 61 | 2014-03-20至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
吉亚兵 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2014-03-20至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
徐幼定 | 董事 | 大专 | 女 | 57 | 2014-03-20至2026-07-27 | 0.00 | 3289万 | 2023-07-28 |
孙瑞海 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 56 | 2023-07-28至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
葛仁宝 | 监事 | 本科 | 男 | 56 | 2021-12-31至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
薛家嫦 | 监事 | 大专 | 女 | 37 | 2021-12-31至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
龚从及 | 董事会秘书,财务负责人 | 硕士 | 男 | 34 | 2022-08-29至2026-07-27 | - | - | 2023-07-28 |
评论