彩虹显示器件股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李淼 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2021-08-26至2026-12-19 | 117.6万 | - | 2023-12-21 |
冯坤 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2017-12-28至2026-12-19 | 0.00 | - | 2023-12-21 |
彭俊彪 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2019-12-26至2026-12-19 | 5.000万 | - | 2023-12-21 |
徐剑 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2023-12-20至2026-12-19 | 56.43万 | - | 2023-12-21 |
贺颖 | 董事 | 硕士 | 男 | 36 | 2023-12-20至2026-12-19 | - | - | 2023-12-21 |
方忠喜 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-12-20至2026-12-19 | - | - | 2023-12-21 |
吕向公 | 董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-12-20至2026-12-19 | - | - | 2023-12-21 |
张跃农 | 独立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2023-12-20至2026-12-19 | 0.00 | - | 2023-12-21 |
李勤 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 56 | 2023-12-20至2026-12-19 | 0.00 | - | 2023-12-21 |
郭泉 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 52 | 2023-12-20至2026-12-19 | - | - | 2023-12-21 |
黄玲 | 监事 | 硕士 | 女 | 40 | 2023-12-20至2026-12-19 | - | - | 2023-12-21 |
任建伟 | 监事 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-12-20至2026-12-19 | - | - | 2023-12-21 |
徐莉华 | 职工监事 | 本科 | 女 | 53 | 2021-12-10至2026-12-19 | 43.36万 | - | 2023-12-09 |
韩胜 | 职工监事 | 本科 | 男 | 46 | 2017-12-28至2026-12-19 | 37.09万 | - | 2023-12-09 |
王晓春 | 财务总监 | 本科 | 女 | 52 | 2018-03-26至2026-12-19 | 62.88万 | - | 2023-12-21 |
李玉祥 | 副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2017-08-28至2026-12-19 | 57.68万 | - | 2023-12-21 |
陈建国 | 副总经理 | 中专 | 男 | 56 | 2023-12-20至2026-12-19 | 62.45万 | - | 2023-12-21 |
韩俊 | 副总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2023-12-20至2026-12-19 | 63.89万 | - | 2023-12-21 |
郑涛 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 53 | 2021-06-18至2026-12-19 | 59.26万 | - | 2023-12-21 |
评论
航天彩虹无人机股份有限公司
航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售,电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售,航空、航天器及设备技术咨询服务,设备租赁,计算机软件的设计、研发、安装、调试
航天彩虹无人机股份有限公司
0
彩虹集团新能源股份有限公司
一般项目:玻璃制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;工程和技术研究和试验发展;矿物洗选加工;选矿;智能控制系统集成;货物进出口;进出口代理;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
彩虹集团新能源股份有限公司
0