北京天坛生物制品股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨汇川 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-12-05至2026-02-24 | 0.00 | 3.9万 | 2023-05-26 |
顾奋玲 | 独立董事 | 博士 | 女 | 61 | 2020-06-23至2026-02-24 | 24.00万 | - | 2023-05-26 |
方燕 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 56 | 2020-06-23至2026-02-24 | 24.00万 | - | 2023-05-26 |
孙京林 | 董事 | 博士 | 男 | 47 | 2023-05-25至2026-02-24 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
张木 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-05-25至2026-02-24 | 14.00万 | - | 2023-05-26 |
刘亚娜 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 49 | 2022-05-31至2026-02-24 | 228.9万 | 2.86万 | 2023-05-26 |
付道兴 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 60 | 2017-05-25至2026-02-24 | 288.9万 | 2.11万 | 2023-05-26 |
胡立刚 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2015-11-11至2026-02-24 | 0.00 | 1.88万 | 2023-05-26 |
何彦林 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2023-12-08至2026-02-24 | 190.6万 | 1.83万 | 2023-12-09 |
陈键 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 53 | 2023-05-25至2026-02-24 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
程坦 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-05-31至2026-02-24 | 0.00 | - | 2023-05-26 |
王建明 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-06-23至2026-02-24 | 83.73万 | 9200 | 2023-05-26 |
王虹青 | 财务总监 | 本科 | 男 | 43 | 2023-11-21至2026-02-24 | 3.920万 | - | 2023-11-22 |
张翼 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2024-04-25至2026-02-24 | 180.9万 | 8.977万 | 2024-04-26 |
评论
北京祥瑞生物制品股份有限公司
许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
北京祥瑞生物制品股份有限公司
0
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司(曾用名:北京祥瑞生物制品股份有限公司),成立于2000年,江苏先声医药科技成员,位于北京市,是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本38218万人民币,超过了9
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
0
北京天坛医院
首都医科大学附属北京天坛医院始建于1956年8月23日,是一所以神经外科为先导,神经科学为特色,集医、教、研、防为一体的三级甲等综合性医院。是世界三大神经外科研究中心之一、亚洲的神经外科临床、科研、教
北京天坛医院
0
北京天坛中学
北京天坛中学是一所位于中国首都北京市的公立中学。学校成立于1956年,拥有丰富的教育历史和深厚的文化底蕴。作为一所市级重点中学,北京天坛中学致力于为学生提供高质量的教育和全面的发展机会。学校占地面积约
北京天坛中学
0