韵达控股股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聂腾云 | 董事长,董事,总裁 | 中专 | 男 | 48 | 2017-01-11至2026-01-08 | 339.8万 | 8031万 | 2023-01-10 |
陈立英 | 董事,副总裁 | 硕士 | 女 | 49 | 2017-01-10至2026-01-08 | 253.1万 | 1550万 | 2023-01-10 |
符勤 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 48 | 2017-01-10至2026-01-08 | 131.9万 | 5.66万 | 2023-01-10 |
周柏根 | 董事,副总裁 | 高中 | 男 | 59 | 2017-01-10至2026-01-08 | 144.3万 | - | 2023-01-10 |
杨周龙 | 副总裁 | 博士 | 男 | 44 | 2017-01-11至2026-01-08 | 126.8万 | 5.989万 | 2023-01-10 |
谢万涛 | 副总裁,财务总监 | 本科 | 男 | 54 | 2017-01-11至2026-01-08 | 129.9万 | 5.331万 | 2023-01-10 |
张大瑞 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2020-03-17至2026-01-08 | 12.00万 | - | 2023-01-10 |
聂樟清 | 董事 | 初中 | 男 | 73 | 2017-01-10至2026-01-08 | 46.20万 | 1613万 | 2023-01-10 |
胡铭心 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-01-09至2026-01-08 | 11.74万 | - | 2023-01-10 |
张晓荣 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-01-09至2026-01-08 | 11.74万 | - | 2023-01-10 |
赖雪军 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 49 | 2017-01-11至2026-01-08 | 127.7万 | - | 2023-01-10 |
唐彩霞 | 监事 | 大专 | 女 | 45 | 2017-06-05至2026-01-08 | 29.71万 | - | 2023-01-10 |
邹建富 | 职工监事 | 高中 | 男 | 57 | 2016-12-23至2026-01-08 | 54.56万 | - | 2023-01-10 |
杨红波 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 42 | 2023-01-09至2026-01-08 | 83.73万 | - | 2023-01-10 |
评论