江西金利城市矿产股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翟因辉 | 董事长,董事 | - | 男 | 60 | 2014-09-12至2026-10-26 | - | 972.3万 | 2023-10-30 |
熊牡 | 副董事长,董事 | - | 女 | 43 | 2022-03-31至2026-10-26 | - | 1114万 | 2023-10-30 |
邹佳丽 | 董事,财务负责人 | 本科 | 女 | 33 | 2023-10-27至2026-10-26 | - | - | 2023-10-30 |
兰继潘 | 董事,总经理 | - | 男 | 56 | 2014-09-12至2026-10-26 | - | 576.1万 | 2023-10-30 |
解协威 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 39 | 2014-09-12至2026-10-26 | - | 1114万 | 2023-10-30 |
李华 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 38 | 2018-05-14至2026-10-26 | - | 3.705万 | 2023-10-30 |
张宇 | 监事 | 中专 | 男 | 35 | 2018-05-14至2026-10-26 | - | - | 2023-10-30 |
邵红梅 | 职工监事 | 大专 | 女 | 50 | 2020-12-10至2026-10-26 | - | - | 2023-10-09 |
评论