广东顺威精密塑料股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张放 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 40 | 2022-01-20至2026-06-15 | 0.00 | - | 2023-06-17 |
范瑞强 | 副总裁 | 大专 | 男 | 59 | 2022-03-22至2026-06-15 | 91.26万 | - | 2023-06-17 |
蒋卫龙 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 39 | 2023-06-16至2026-06-15 | 27.41万 | - | 2023-06-17 |
易雨 | 副总裁,财务负责人 | 本科 | 男 | 36 | 2022-01-20至2026-06-15 | 76.49万 | - | 2024-05-14 |
钟记宁 | 副总裁 | 硕士 | 女 | 44 | 2022-01-20至2026-06-15 | 77.24万 | - | 2023-06-17 |
全建辉 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 42 | 2023-10-31至2026-06-15 | 9.890万 | - | 2023-11-01 |
王猛 | 独立董事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-06-16至2026-06-15 | 4.550万 | - | 2023-06-17 |
曾燕 | 独立董事 | 博士 | 男 | 40 | 2023-06-16至2026-06-15 | 4.550万 | - | 2023-06-17 |
陈东韵 | 董事 | 硕士 | 女 | 39 | 2022-01-20至2026-06-15 | 0.00 | - | 2023-06-17 |
徐逸丹 | 董事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-01-20至2026-06-15 | 0.00 | - | 2023-06-17 |
余鹏翼 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2020-06-29至2026-06-15 | 8.400万 | - | 2023-06-17 |
童贵云 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 61 | 2013-05-03至2026-06-15 | 64.02万 | 3.139万 | 2023-06-17 |
裴娜 | 监事 | 硕士 | 女 | 34 | 2022-01-20至2026-06-15 | 0.00 | - | 2023-06-17 |
唐茜 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 34 | 2023-06-16至2026-06-15 | 22.26万 | - | 2023-06-17 |
评论