安徽协诚实业股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章健 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 41 | 2015-09-21至今 | 0.00 | 2037万 | 2021-11-15 |
冯友兵 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2015-09-21至2024-11-11 | - | - | 2021-11-15 |
汪申学 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2015-09-21至2024-11-11 | 0.00 | - | 2021-11-15 |
吴海龙 | 董事 | 大专 | 男 | 52 | 2015-09-21至2024-11-11 | 0.00 | 295.2万 | 2021-11-15 |
方许进 | 董事 | 大专 | 男 | 46 | 2015-09-21至2024-11-11 | 0.00 | - | 2021-11-15 |
陈之群 | 董事 | 本科 | 女 | 53 | 2019-04-17至2024-11-11 | - | - | 2021-11-15 |
王继祥 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2019-11-20至2024-11-11 | - | - | 2021-11-15 |
王明 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2019-11-20至今 | - | - | 2021-11-15 |
孙勇 | 监事 | 大专 | 男 | 61 | 2019-11-20至2024-11-11 | - | - | 2021-11-15 |
孙玉雄 | 职工监事 | 大专 | 女 | 38 | 2023-05-23至2024-11-11 | - | - | 2023-05-23 |
杜津南 | 董事会秘书,财务负责人 | - | 男 | 32 | 2020-09-29至今 | - | - | 2020-09-29 |
评论