厦门钨业股份有限公司主要成员
一共
20个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄长庚 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2015-04-16至2027-05-09 | 300.0万 | 20万 | 2024-05-11 |
王丹 | 副董事长,董事 | 硕士 | 女 | 42 | 2021-04-22至2027-05-09 | 1.200万 | - | 2024-05-11 |
吴高潮 | 董事,总裁 | 博士 | 男 | 57 | 2015-04-16至2027-05-09 | 296.2万 | 15万 | 2024-05-11 |
钟炳贤 | 副总裁,财务负责人 | 硕士 | 男 | 48 | 2020-04-15至2027-05-09 | 219.9万 | 10万 | 2024-05-11 |
洪超额 | 副总裁 | 本科 | 男 | 57 | 2011-03-23至2027-05-09 | 208.1万 | 10万 | 2024-05-11 |
钟可祥 | 董事,常务副总裁 | 硕士 | 男 | 51 | 2024-05-10至2027-05-09 | 248.6万 | 10万 | 2024-05-11 |
程文文 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-04-22至2027-05-09 | 18.00万 | - | 2024-05-11 |
谢小彤 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2024-05-10至2027-05-09 | 0.00 | - | 2024-05-11 |
朱浩淼 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2022-04-21至2027-05-09 | 18.00万 | - | 2024-05-11 |
侯孝亮 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2016-09-02至2027-05-09 | 0.00 | - | 2024-05-11 |
叶小杰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2020-05-13至2027-05-09 | 18.00万 | - | 2024-05-11 |
李翔 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 57 | 2024-05-10至2027-05-09 | - | - | 2024-05-11 |
余牧 | 监事 | 博士 | 男 | 53 | 2021-04-22至2027-05-09 | 1.200万 | - | 2024-05-11 |
陈芬清 | 监事 | 本科 | 女 | 48 | 2024-05-10至2027-05-09 | - | - | 2024-05-11 |
王文艳 | 监事 | 本科 | 女 | 36 | 2024-05-10至2027-05-09 | - | - | 2024-05-11 |
陈光鸿 | 监事 | 本科 | 男 | 59 | 2015-01-06至2027-05-09 | 0.00 | - | 2024-05-11 |
聂鑫森 | 监事 | 大专 | 男 | 58 | 2020-05-13至2027-05-09 | 61.98万 | - | 2024-05-11 |
林振坚 | 职工监事 | 本科 | 男 | 52 | 2024-05-10至2027-05-09 | - | - | 2024-04-04 |
郭丽华 | 职工监事 | 本科 | 女 | 47 | 2024-05-10至2027-05-09 | - | - | 2024-04-04 |
孙元新 | 职工监事 | 本科 | 男 | 47 | 2021-03-30至2027-05-09 | 44.00万 | - | 2024-04-04 |
评论