正源控股股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富乾乘 | 董事长,董事,总经理 | 博士 | 男 | 35 | 2023-05-15至2026-05-14 | 128.7万 | - | 2023-05-17 |
张立金 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-05-15至2026-05-14 | - | - | 2023-05-16 |
段琳 | 独立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2023-05-15至2026-05-14 | 11.25万 | - | 2023-05-16 |
王晓明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 66 | 2023-05-15至2026-05-14 | 11.25万 | 30万 | 2023-05-16 |
吴俊毅 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2023-05-15至2026-05-14 | 11.25万 | - | 2023-05-16 |
薛雷 | 董事 | 博士 | 男 | 43 | 2017-02-09至2026-05-14 | - | - | 2023-05-16 |
张伟娟 | 董事 | 博士 | 女 | 58 | 2017-02-09至2026-05-14 | - | - | 2023-05-16 |
成晋 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2020-05-15至2026-05-14 | 47.26万 | 1.68万 | 2023-05-16 |
韩冬 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-05-15至2026-05-14 | 23.15万 | - | 2023-05-16 |
管雪 | 监事长 | 本科 | 女 | 43 | 2023-05-16至2026-05-14 | - | - | 2023-05-17 |
黄娜 | 监事 | - | 女 | 50 | 2023-05-15至2026-05-14 | - | - | 2023-05-16 |
丁一娴 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2020-05-15至2026-05-14 | - | 500 | 2023-05-16 |
李长龙 | 职工监事 | 本科 | 男 | 35 | 2023-05-15至2026-05-14 | 22.64万 | - | 2023-05-17 |
刘晶 | 职工监事 | 本科 | 女 | 38 | 2024-02-29至2026-05-14 | - | - | 2024-03-02 |
肖建波 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 34 | 2023-12-12至2026-05-14 | 1.240万 | - | 2023-12-13 |
赵琳 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 35 | 2022-09-16至2026-05-14 | 42.05万 | - | 2023-05-17 |
评论
巨正源股份有限公司
一般经营项目是:从事石脑油、液化石油气的贸易结算业务和交易业务;能源、新能源、石油化工产品的技术开发(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁
巨正源股份有限公司
0
大连正源装饰装修工程股份有限公司
大连正源装饰装修工程股份有限公司(曾用名:大连正源装饰装修工程有限公司),成立于2000年,大连正源尚峰尚水贸易成员,位于辽宁省大连市,是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业为主的企业。企业注册资本5
大连正源装饰装修工程股份有限公司
0
開源控股有限公司
别称WAHLEERESOURCESHOLDINGSLIMITED地址香港特别行政区/湾仔区/香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场28楼公司名称开源控股有限公司上市状态正常上市股票简称开源控股股票代码H
開源控股有限公司
0