蒙娜丽莎集团股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧华 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 75 | 2015-07-14至2024-07-12 | 216.6万 | 1.251亿 | 2021-07-14 |
霍荣铨 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 62 | 2015-07-14至2024-07-12 | 192.9万 | 5734万 | 2021-07-14 |
萧礼标 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2015-07-14至2024-07-12 | 265.4万 | - | 2021-07-14 |
邓啟棠 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 62 | 2015-07-14至2024-07-12 | 240.5万 | 3907万 | 2021-07-14 |
刘一军 | 副总裁 | 博士 | 男 | 53 | 2015-07-14至2024-07-12 | 225.3万 | 18.85万 | 2021-07-14 |
张旗康 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 男 | 59 | 2015-07-14至2024-07-12 | 259.8万 | 3907万 | 2021-07-14 |
谭淑萍 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 62 | 2021-07-13至2024-07-12 | 249.5万 | 18.36万 | 2021-07-14 |
关天鹉 | 独立董事 | 本科 | 男 | 66 | 2021-07-13至2024-07-12 | 10.00万 | - | 2021-07-14 |
杨望成 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-07-13至2024-07-12 | 10.00万 | - | 2021-07-14 |
饶平根 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-07-13至2024-07-12 | 10.00万 | - | 2021-07-14 |
蔡莉莉 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 41 | 2021-07-13至2024-07-12 | 62.36万 | - | 2021-07-14 |
黄淑莲 | 监事 | 大专 | 女 | 42 | 2018-07-13至2024-07-12 | 26.34万 | - | 2021-07-14 |
严嘉媚 | 监事 | 本科 | 女 | 31 | 2021-07-13至2024-07-12 | 22.35万 | - | 2021-07-14 |
评论