中信海洋直升机股份有限公司主要成员
一共
20个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨威 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2018-12-24至2026-06-18 | 224.0万 | - | 2023-07-29 |
谭东领 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2023-07-27至2026-06-18 | - | - | 2023-07-29 |
闫增军 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2023-02-10至2026-06-18 | 234.0万 | - | 2023-07-29 |
顾晓山 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-04-23至2026-06-18 | - | - | 2023-07-29 |
姚旭 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-11-05至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
江文昌 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2020-11-05至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
唐明通 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2023-02-03至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
张威 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2023-06-19至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
王丽霞 | 董事 | 硕士 | 女 | 40 | 2023-06-19至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
徐经长 | 独立董事 | - | 男 | 59 | 2023-06-19至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
李艳华 | 独立董事 | 博士 | 女 | 55 | 2023-06-19至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
孙奕捷 | 独立董事 | 博士 | 女 | 43 | 2023-06-19至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
关颐 | 董事,财务负责人 | 大专 | 男 | 56 | 2023-06-19至2026-06-18 | 136.0万 | - | 2023-07-29 |
张金林 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-04-24至2026-06-18 | 8.000万 | - | 2023-06-20 |
马少华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2021-04-20至2026-06-18 | 8.000万 | - | 2023-06-20 |
焦文胜 | 监事 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-06-19至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
梁景 | 监事 | 硕士 | 女 | 41 | 2023-06-19至2026-06-18 | - | - | 2023-06-20 |
许中生 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-06-16至2026-06-18 | 32.00万 | - | 2023-06-20 |
井学军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2024-02-05至2026-06-18 | - | - | 2024-02-07 |
刘建新 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2023-07-27至2026-06-18 | 165.0万 | - | 2023-07-29 |
评论
中航直升机股份有限公司
中航直升机股份有限公司(曾用名:哈飞航空工业股份有限公司),成立于1999年,位于黑龙江省哈尔滨市,是一家以从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业。企业注册资本58947.6716万人
中航直升机股份有限公司
0
北京首航直升机股份有限公司
北京首航直升机股份有限公司(曾用名:北京首航直升机通用航空服务有限公司),成立于2011年,北京方大国际实业投资集团成员,位于北京市,是一家以从事航空运输业为主的企业。企业注册资本202019.092
北京首航直升机股份有限公司
0
中信银行股份有限公司
创立背景
1984年底,随着经济发展的需要,中国国际信托投资公司(简称中信公司)董事长荣毅仁先生向中央专函要求在中信公司系统下成立一个银行,全面经营外汇银行业务。经国务院和中国人民银行同意,先成立银行部,扩大经营外汇银行业务,为成立银行作好准备工作。
1985年4月,中信公司在原来财务部的基
中信银行股份有限公司
0
中信金属股份有限公司
中信金属股份有限公司(曾用名:中信金属有限公司),成立于1988年,位于北京市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本490000万人民币,实缴资本439884.62万人民币,并已于2023年完成
中信金属股份有限公司
0
中信证券股份有限公司
历史沿革
中信证券股份有限公司(以下简称“该公司”或“公司”)于1995 年10 月25 日正式成立,原为有限责任公司,注册资本为人民币300,000,000.00 元,由中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司)、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。
中信证券股份有限公司
0